HEXHAM TRINITY METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1126978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Making Disciples of Jesus Christ

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £148,456
Cyfanswm gwariant: £148,442

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Northumberland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Tachwedd 2008: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Maria Louise Cameron Curran BA Hons Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
Mark Albert Foster MA FFA Ymddiriedolwr 02 February 2020
Dim ar gofnod
Craig Mallery BSc Ymddiriedolwr 02 February 2020
Dim ar gofnod
Alistair Burton BSc Ymddiriedolwr 02 February 2020
Dim ar gofnod
Susan Paterson BSc Ymddiriedolwr 08 November 2019
Dim ar gofnod
Sandra Innes MA MBA Ymddiriedolwr 07 November 2019
Dim ar gofnod
Helen Atkin Ymddiriedolwr 03 February 2019
TYNEDALE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Brittlebank BA Ymddiriedolwr 03 February 2019
Dim ar gofnod
Elizabeth Helen Box Ymddiriedolwr 03 February 2019
Dim ar gofnod
David John Lees BScMechEng Ymddiriedolwr 04 December 2018
Dim ar gofnod
Jacqueline Mitchell Ymddiriedolwr 31 May 2018
Dim ar gofnod
Kay Vincent Ymddiriedolwr 26 February 2017
Dim ar gofnod
Daryl George John Ralston Ymddiriedolwr 29 January 2017
Dim ar gofnod
Felicity Vera Wright Ymddiriedolwr 27 March 2016
Dim ar gofnod
Alison Killen Ymddiriedolwr 24 March 2016
Dim ar gofnod
John Farrington Dunn Ymddiriedolwr 22 March 2016
BRAVE HEARTS OF THE NORTH EAST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
BRAVE HEARTS OF THE NORTH EAST
Derbyniwyd: Ar amser
TYNEDALE METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Neil Patterson Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
ALAN HENRY DENTITH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DR ALAN JOHN WRIGHT MB FRCP Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £175.63k £156.53k £172.21k £184.15k £148.46k
Cyfanswm gwariant £169.30k £169.13k £126.28k £186.73k £148.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £11.55k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 07 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 18 Gorffennaf 2024 18 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 24 Gorffennaf 2023 24 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 24 Gorffennaf 2023 24 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 19 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 19 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 02 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 02 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 09 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 09 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TRINITY METHODIST CHURCH
BEAUMONT STREET
HEXHAM
NE46 3LS
Ffôn:
01434601055