ymddiriedolwyr THE METHODIST CHURCH CUMBRIA DISTRICT (NO.9)
Rhif yr elusen: 1128373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr James Neal Tebbutt | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|||||
Alistair David Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Stephanie Louise Roux | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Janice Eleanor Rusling | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Peter Derek Gregson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Rev Leslie Hann | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev David Charles Newlove | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Pamela Lesley Dent | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
ANNE HASSON | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|||||
GLYNIS IRENE HAYTON | Ymddiriedolwr | 16 March 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.