NEWCASTLE UPON TYNE WEST METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have promoted the Christian faith in accordance with the doctorinal standards and the discipline of the methodist church by organising weekly acts of worship and meetings for fellowship. We have supported the charitable purpose of the church at connexional, district, circuit and local levels and other charitable organisations subsidiary or ancillary to the church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

47 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Northumberland
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2008: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
47 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Timothy David Woolley | Cadeirydd | 19 September 2014 |
|
|||||
Diane McFarlane | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||
Dr YVONNE HART | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Morne Van Niekirk | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Ann Cooper | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rev Lynda Coulthard | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Val Myers | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Wendy Chinery | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Peter Dalby Michell | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Alison Bates | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Evelyn Elizabeth Warren | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Susan Gimson | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Rev COLIN BARRICK | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Nigel Bates | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|
||||
Hazel Sargeant | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY GRAY | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|||||
Lynn Forrester | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Karin Tapson | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Christine Armstrong | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|||||
PETER JOSEPH WILLEY FCA | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Alison Boyson | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Rachel Wood | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Barbara Lanyon | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
Christine Mary Ford | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Judith Ann Scott | Ymddiriedolwr | 19 September 2014 |
|
|
||||
DAVID FORRESTER | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|
||||
Eileen Bell | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|
||||
Rev MAUREEN LLOYD | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
Melvyn Brown | Ymddiriedolwr | 30 January 2014 |
|
|
||||
PHILIP BALLARD | Ymddiriedolwr | 10 January 2013 |
|
|||||
MALCOLM ATHEY | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
LEONORA LIGHTFOOT | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
ALAN GOLPHIN | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
REV PATRICIA ANN BROOKS BA / MTH. | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAULINE BETTY GROVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev ROBIN RONALD BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev JOHN GORDON WYNNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN STANLEY AUSTEN DODDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA ANNE HARBOTTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN ASHFORD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Andrew Hislop Anderson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD JOHN VARLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAMELA VARLEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JUNE EDITH WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDY COWAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT HARLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY THOMAS WESLEY DENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £207.66k | £262.34k | £206.44k | £217.58k | £317.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.99k | £227.35k | £229.18k | £316.43k | £273.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 31 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 31 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bell Villas
Ponteland
NEWCASTLE UPON TYNE
NE20 9BE
- Ffôn:
- 07792150245
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window