THE METHODIST CHURCH - CLEVELAND AND DANBY CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The management and planning of regular public acts of worship within the churches in the circuit. The provision of ministers to undertake the teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. The provision of ministers to undertake pastoral work, visiting sick & behreaved, local industry & commercial premises. The conducting of marriages, funerals and christenings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

45 Ymddiriedolwyr
16 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Redcar And Cleveland
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
45 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Richard Victor Sharples | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Delia Elizabeth Liddle | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|||||
Pauline Anne Drew | Ymddiriedolwr | 09 December 2024 |
|
|
||||
Ann Watson | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Emma Dacey | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
PAUL WELLS | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|||||
Eva Sykes | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Molly Thwaites | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Betty Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Christine Clayton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Pamela Stenson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Georgina McMahon | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Martin McLachlan | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Yuonne Holden | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sandra Dixon | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Denise Burdon | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Kevin Highfield | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Jason Griffiths | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Sheila Crossman | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Sarah Louise Dixon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev William Middlemiss | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Phillip Darby | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
SHEILA JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Judith Hathaway | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Rev Isabel Ann Stuart | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Beryl Irene Hurren | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
John Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Janet Coles | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Gillian Pearson | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Pamela Chester | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Brian Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
REV KEITH WILLIAM MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Rosemary Taylor | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
Stephen Jonathan Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||
STEPHEN PEARSON | Ymddiriedolwr | 28 March 2011 |
|
|
||||
ENA HARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT EDWARD NEWLOVE SHAWCROSS FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN SIMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA ANN TANSLEY CERT.ED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN RICHMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAWRENCE ERNEST PEIRSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Susan Elizabeth Chadwick | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANN SOUTHGATE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV TREVOR HAIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.92k | £230.92k | £190.77k | £183.04k | £222.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £282.64k | £254.96k | £255.30k | £212.44k | £291.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Awst 2020 | 57 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Awst 2020 | 57 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the discipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60 Windermere Drive
Skelton-In-Cleveland
SALTBURN-BY-THE-SEA
Cleveland
TS12 2WT
- Ffôn:
- 01287658441
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window