BRUNSWICK METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1128118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Brunswick Methodist Church is part of the Methodist Church of Great Britain. Our strap line is 'The Church at the heart of the city'. We are the successors to John Wesley's [founder of the Methodist Church] first purpose built Methodist Church, we work to bring about change in people through a love of Christ, we act with Christian social justice, teaching, preaching and being a place of refuge.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £224,081
Cyfanswm gwariant: £227,092

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Tyneside
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Gateshead
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mai 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 259852 THE MARY ELEANOR WALKER FUND
  • 11 Mai 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 259851 MRS EVELYN BELL BEQUEST
  • 18 Chwefror 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • THE CHURCH IN THE HEART OF THE CITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Paul David Cleever-Thorpe BA Cadeirydd 01 September 2017
NEWCASTLE CITY CENTRE CHAPLAINCY
Derbyniwyd: Ar amser
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alison Mary Wilkinson BA MEd MA Ymddiriedolwr 01 September 2024
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
JESMOND STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
Howard Joseph Chapman BEd ACG Ymddiriedolwr 28 April 2024
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Evelyn Mary Timperley Ymddiriedolwr 28 April 2024
Dim ar gofnod
Deacon Gail Irene Morgan Ymddiriedolwr 01 September 2023
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Ian Gilfillan JP Ymddiriedolwr 01 January 2022
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Hena Mookerji LLM, LLB Ymddiriedolwr 15 May 2020
Dim ar gofnod
Jean Mawer Ymddiriedolwr 12 May 2019
Dim ar gofnod
Robert Wylie Ymddiriedolwr 01 October 2018
WALKING WITH IN NORTH TYNESIDE
Derbyniwyd: Ar amser
WALKING WITH IN NORTH TYNESIDE
Derbyniwyd: Ar amser
SHEILA ELIZABETH CRODDEN Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
JAGATH SANDARUWAN BOMBUWALAGE Ymddiriedolwr 06 June 2012
Dim ar gofnod
JANE ATHERTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
RUTH ELIZABETH COLCLOUGH MSc Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JOAN CHRISTINE KELSALL TEACH Cert Ymddiriedolwr
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID ALEXANDER STABLER ACIB CeMap Ymddiriedolwr
NEWCASTLE UPON TYNE DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £256.84k £204.91k £202.74k £240.53k £224.08k
Cyfanswm gwariant £270.58k £246.59k £249.18k £241.50k £227.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.17k N/A N/A £2.84k £1.99k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 26 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 11 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 11 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 04 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 18 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 18 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
81 STAMFORDHAM ROAD
NEWCASTLE UPON TYNE
NE5 3JN
Ffôn:
01912321692