THE ASSOCIATION OF ENGLISH CATHEDRALS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
As representative of the Chapters of the Anglican cathedrals, the AEC deals with governmental agencies, central Church bodies and other organisations on behalf of the cathedrals, although it cannot commit any individual Chapter to a specific decision. It also promotes the role of cathedrals and encourages sharing of best practice and information to assist cathedrals in fulfilling their purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 25 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- AEC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Very Rev'd Jo Kelly-Moore | Cadeirydd | 19 May 2022 |
|
|
||||||||||||
Emily Charlotte MacKenzie | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||||||||||
Very Rev'd Nicholas Charles Papadopulos | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||||||||||
Jonathan Graham Ward | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||||||||||
ANNA VICTORIA PITT | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Matthew James Vernon | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|||||||||||||
Very Rev'd David Robert Malvern Monteith | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||||||||||
Rev Aidan Stephen George Platten | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||||||||||
David Robert Bilton | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||||||||||
THE VERY REVEREND ROGERS MORGAN GOVENDER | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|||||||||||||
Rev PETER HOWELL-JONES | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £478.61k | £194.13k | £196.11k | £242.46k | £165.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.93k | £213.42k | £291.62k | £223.73k | £201.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/01/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 14/06/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14 JUN 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND AND TO FURTHER THE MISSION OF THE ANGLICAN DENOMINATION BY: (1)SUPPORTING THE ENGLISH ANGLICAN CATHEDRALS (THE MEMBERS OF THE CHARITY) AND WESTMINSTER ABBEY AND ST GEORGE’S CHAPEL WINDSOR IN THEIR WORK OF ADVANCING THE CHRISTIAN RELIGION BY REPRESENTING THE COMMON INTERESTS OF CATHEDRALS BOTH IN NATIONAL AND ECCLESIASTICAL CONTEXTS. (2)WORKING WITH THE NATIONAL CHURCH INSTITUTIONS AND OTHER PARTS OF THE CHURCH OF ENGLAND IN FURTHERING THE MISSION AND WORK OF CATHEDRALS; (3) WORKING WITH THE CHURCHES’ LEGISLATION ADVISORY SERVICE AND OTHER APPROPRIATE ECUMENICAL BODIES IN FURTHERING THE MISSION AND WORK OF CATHEDRALS; (4) WORKING WITH THE GOVERNMENT AND ITS AGENCIES TO REPRESENT THE INTERESTS OF CATHEDRALS AND ACHIEVE AN ENVIRONMENT WHERE CATHEDRALS ARE ENABLED TO FULFIL THEIR MISSION AND WORK; (5) DEBATING AND PROPOSING POLICIES AND OTHER MATTERS AFFECTING CATHEDRALS, INCLUDING THEIR ROLE IN ADVANCING EDUCATION; COMMUNITY DEVELOPMENT; ARTS, CULTURE AND HERITAGE; AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AND IMPROVEMENT. ALSO ASSISTING IN DEVELOPING THEIR ROLE IN PROMOTING RELIGIOUS AND RACIAL HARMONY AND EQUALITY AND DIVERSITY; (6) ENCOURAGING THE DEVELOPMENT AND SHARING OF BEST PRACTICE BETWEEN CATHEDRALS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Greenways
BECKENHAM
Kent
BR3 3NG
- Ffôn:
- 07860921419
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window