THE PCC OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CAMBRIDGE ST MARY THE GREAT WITH ST MICHAEL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,359,450
Roddion a chymynroddion | £197.15k | |
Weithgareddau elusennol | £16.15k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.09m | |
Buddsoddiadau | £50.27k | |
Arall | £1.27k |
Cyfanswm gwariant:
£1,306,245
Codi arian | £10.57k | |
Weithgareddau elusennol | £477.87k | |
Arall | £817.81k |
£65,498 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,336 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £828.38k | |
Gwariant elusennol | £477.87k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £53.21k |
Codi arian a Arall Gwariant | £828.38k | |
Gwariant elusennol | £477.87k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £118.70k |
Pobl

21 Gweithwyr
25 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2009: Previously excepted registration
- GREAT ST MARY'S THE UNIVERSITY CHURCH (Enw gwaith)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CAMBRIDGE ST. MARY THE GREAT WITH ST. MICHAEL AND ALL ANGELS. (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Clare Judith Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Katherine Campbell Miller Denmead | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Gillian Lucy Weale | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
PROF DAVID RICHARD WIDDESS | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Charles Denyer | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Olivia Leonie Clio Edgington | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rev ALISON KENNEDY | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Dr Alexander Courtney | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rev Ceri Jane Payne | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Brailsford Watson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Kirsten Joanne Watson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Dr FIONA ELIZABETH CORNISH | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Rev Jutta Brueck | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Michael Stanley Allen Goodchild | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Chloe Ingram | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
LIZ ORME | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
JULIET JACKSON | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
AISHWARYA JACOB | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
ANDREW DOBSON | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
MARION COBBY | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
DAVID GRUMETT | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Rev SHIRLEY HOLDER | Ymddiriedolwr | 02 February 2020 |
|
|
||||
Graham Day | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Andrew Day | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|||||
MARGARET IRENE JOHNSTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £717.84k | £521.42k | £1.07m | £1.31m | £1.36m | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.57k | £460.23k | £871.83k | £1.17m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.16k | £71.27k | £27.68k | £1.25k | £1.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £359.37k | £302.77k | £375.71k | £193.67k | £197.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £298.43k | £117.97k | £627.11k | £1.07m | £1.09m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.38k | £4.04k | £12.63k | £8.73k | £16.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.00k | £25.95k | £29.77k | £34.73k | £50.27k | |
|
Incwm - Arall | £3.66k | £70.70k | £29.17k | £1.46k | £1.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.01k | £0 | £8.00k | £12.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £631.49k | £388.26k | £353.35k | £388.20k | £477.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £119.57k | £69.81k | £17.57k | £13.40k | £10.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.76k | £2.93k | £5.19k | £6.35k | £6.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £22.21k | £25.73k | £20.08k | £24.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.07k | £5.97k | £15.21k | £10.50k | £8.24k | |
|
Gwariant - Arall | £2.52k | £2.16k | £500.91k | £763.54k | £817.81k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.20k | £2.27k | £28.21k | £24.60k | £16.29k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £825.00k | £837.50k | £841.04k | £903.02k | £603.01k | |
|
Cyfanswm asedau | £284.47k | £343.73k | £543.47k | £678.74k | £1.03m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £172.14k | £167.29k | £193.95k | £177.35k | £101.87k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AND CHURCH REPRESENTATION RULES AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09/02/2012
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST MARY'S PASSAGE
CAMBRIDGE
CB2 3PQ
- Ffôn:
- 01223741720
- E-bost:
- office@gsm.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window