Hanes ariannol BROMLEY METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1127526
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £112.66k £103.14k £143.81k £163.17k £169.46k
Cyfanswm gwariant £149.49k £142.06k £198.14k £136.20k £141.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A