THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAFFRON WALDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work including visiting the sick and bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups. Taking of religious assemblies in schools. Provision of a youth club with a Christian ethos. Supporting other charities in the UK and overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

23 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2009: Previously excepted registration
- THE PARISH OF SAFFRON WALDEN (Enw gwaith)
- THE PARISH OF SAFFRON WALDEN WITH WENDENS AMBO, LITTLEBURY, ASHDON AND HADSTOCK (Enw blaenorol)
- THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAFFRON WALDEN WITH WENDENS AMBO, LITTLEBURY, ASHDON AND HADSTOCK (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jeremy Charles Trew | Cadeirydd | 03 March 2021 |
|
|
||||
Vivian Falk Ms | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|||||
Dr Simon Potter | Ymddiriedolwr | 07 May 2023 |
|
|
||||
HELEN NASH | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|||||
Rev Ella Harris | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Patrick Li | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Shawn Martin | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Edward Vernon Gildea | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Hannah Lillian Razzell | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Noel Starr | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Gillian Ruth Caswell | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Lisa Catherine Brook | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
Tracey Rose Nicholls | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
ANNA LOUISE ARMSTRONG MARTIN | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Marisa Baltrock | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
OLIVER QUARTERMAIN KING | Ymddiriedolwr | 12 August 2012 |
|
|
||||
STEPHEN ROBERT HASLER | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
||||
MARTIN JOHN HUGALL | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
||||
ROBIN O'NEILL | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
||||
JUDITH MARY HASLER | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
||||
Dr RICHARD FORD FREEMAN | Ymddiriedolwr | 10 August 2012 |
|
|
||||
DAVID JOHN BIRCHALL | Ymddiriedolwr | 15 July 2011 |
|
|
||||
MRS BRON FERLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £398.00k | £246.95k | £273.21k | £361.40k | £397.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £311.16k | £271.99k | £336.97k | £401.16k | £303.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES AS AMENDED ON 25 JANUARY 2012
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 BOROUGH LANE
SAFFRON WALDEN
CB11 4AG
- Ffôn:
- 01799500947
- E-bost:
- office@stmaryssaffronwalden.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window