Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SIDMOUTH PARISH CHURCH ST GILES & ST NICHOLAS

Rhif yr elusen: 1128390
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £181.28k £218.51k £371.07k £232.69k £281.79k
Cyfanswm gwariant £226.03k £227.13k £268.14k £272.83k £303.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £32 £1.08k £9.47k £4.12k £6.74k