PRIORY METHODIST CHURCH, BEDFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Priory Methodist Church is a worshipping community and promotes the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

20 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bedford
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neville Francis Posnett | Ymddiriedolwr | 31 March 2025 |
|
|
||||
Brenda Christine Hearn | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Lorraine Ann Kalyan | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
JENNIFER MARY WOOD | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Gordon | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Jasine Belinfante | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Rev Michael Giles | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Rev Christopher Sandy | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Karen Julie Gaunt | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Margaret Sutherland Brown | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Colin Paul Watts | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Jane McVey | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Keith Michael Gaunt | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Lynne Gound | Ymddiriedolwr | 15 February 2019 |
|
|
||||
Barbara Kathleen Barlow | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
Jennifer Lloyd SRN, SCM | Ymddiriedolwr | 12 February 2015 |
|
|
||||
Kathy Saw Yean Lewis | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
HUBERT TSATSU AMETEFE | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|
||||
CARMEN ROWE | Ymddiriedolwr | 28 June 2013 |
|
|||||
Elizabeth Mary Little | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.52k | £104.28k | £124.57k | £177.99k | £139.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £119.54k | £114.87k | £113.71k | £121.85k | £139.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.75k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PRIORY METHODIST CHURCH
63 NEWNHAM AVENUE
BEDFORD
MK41 9QJ
- Ffôn:
- 01234353523
- E-bost:
- office@priorychurch.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window