Ymddiriedolwyr WATERS EDGE ARTS LTD
Rhif yr elusen: 1128608

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr Joanna Rachel Midgley | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|||||
Cllr JOHN HACKING | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Christopher Lawson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Philip Alan Kolvin | Ymddiriedolwr | 08 August 2023 |
|
|
||||
Richard Foster Morgan | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Akintayo Olutosin Ayoola Akinbode | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Jonathan Patric Gilchrist | Ymddiriedolwr | 19 April 2021 |
|
|
||||
Rupert Sinclair Hill | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Paula Louise Rabbitt | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.