THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAULINUS, CRAYFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Paulinus Parchial Church Council (PCC) has the responsibility of co-operating with the incumbant in promoting in the parish the whole mission of the Church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical, the provision of church services, baptisms, weddings, funerals, youth and children's work and teaching adults through home groups and confirmation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Bexley
Llywodraethu
- 02 Chwefror 2009: Previously excepted registration
- ST PAULINUS PCC, CRAYFORD (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Paul Prentice | Cadeirydd | 08 April 2018 |
|
|||||
Helen Christina Blakemore | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Matthew Emery | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Simon Akhurst | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
James Butler | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Eleanor Holbrook | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Katie Blewett | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Nicola Grace | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Donna Hovenden | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Dean Humphreys | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Stanley Nwankudu | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Pamela Rowlatt | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
David Day | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Ruth Lambourn | Ymddiriedolwr | 11 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Sinclair | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Jean Jones | Ymddiriedolwr | 31 October 2020 |
|
|
||||
Simon Sukonik | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
Michael Olumayawa Olusenn Onafuwa | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
RICHARD DEMUTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £302.85k | £150.47k | £158.19k | £134.16k | £170.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £253.28k | £178.26k | £139.72k | £167.38k | £224.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8a Iron Mill Lane
Crayford
Dartford
DA1 4RW
- Ffôn:
- 01322 557532
- E-bost:
- churchadmin@stpaulinus.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window