THE MELVILLE CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A games afternoon on Mondays. Lunches on Wednesday. Whist drive Wednesday afternoon. Coffee Friday mornings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,600 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Amwythig
Llywodraethu
- 02 Mehefin 1970: Cofrestrwyd
- ALBRIGHTON DARBY AND JOAN CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Jane medlyn | Cadeirydd | 08 May 2019 |
|
|
||||
Tammy Summers | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
SARAH LOUISE BARBARA SHORT | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Peter Illes | Ymddiriedolwr | 28 August 2019 |
|
|||||
Robert Lansley | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Richard Hilary Roy Webster | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
Sally Marguerite Webster | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.39k | £31.52k | £35.89k | £28.59k | £47.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.48k | £30.90k | £40.18k | £40.44k | £58.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | £15.60k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Chwefror 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Chwefror 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
04 Chwefror 2023 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 MAY 1970 AS AMENDED 26 MARCH 1973 AND 13 MAY 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR ELDERLY PERSONS IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF SUCH PERSONS. TO PROVIDE AND MAINTAIN A LUNCHEON CLUB FOR SUCH PEOPLE IN NEED.
Maes buddion
CIVIL PARISH OF ALBRIGHTON IN SHROPSHIRE AND ITS IMMEDIATE ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 BOWLING GREEN LANE
ALBRIGHTON
WOLVERHAMPTON
WV7 3HL
- Ffôn:
- 01902373727
- E-bost:
- richard453@blueyonder.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window