Hanes ariannol EAST GRINSTEAD TRINITY METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1127649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £169.79k £163.54k £162.52k £172.19k £172.39k
Cyfanswm gwariant £153.99k £142.60k £182.65k £152.59k £164.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A