THE ROYCE AND OAKHAM CHURCH ESTATES CHARITY

Rhif yr elusen: 500119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The financial support of music in and assistance with the maintenance of the fabric of the Parish Church known as All Saints in the town of Oakham, Rutland.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £9,391
Cyfanswm gwariant: £9,133

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Rutland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mai 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CHURCH ESTATE CHARITY (Enw blaenorol)
  • OAKHAM CHURCH ESTATE CHARITY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Geraldine Feehally Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Adam Lowe Ymddiriedolwr 26 June 2021
BRIGG'S PENSION CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
OAKHAM MEMORIAL INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS OAKHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Stephen Robert Griffiths Ymddiriedolwr 23 September 2018
LAUNDE ABBEY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Des Cook Ymddiriedolwr 04 March 2017
THE HOSPITAL OF ST JOHN THE EVANGELIST AND OF ST ANNE IN OKEHAM
Derbyniwyd: Ar amser
PETER KINAL Ymddiriedolwr
OAKHAM MEMORIAL INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN TOMALIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Simon Mark Nicholls Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS OAKHAM
Derbyniwyd: Ar amser
ROTARY CLUB OF RUTLAND TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
RUTLAND HEALTHCARE SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.82k £28.23k £9.02k £9.16k £9.39k
Cyfanswm gwariant £6.95k £28.15k £8.87k £9.13k £9.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 10 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
24 STAMFORD ROAD
OAKHAM
LE15 6JA
Ffôn:
01572757191
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael