ymddiriedolwyr NORTH EAST SOMERSET & BATH METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1129520
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
47 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Topping | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||
Michael John Danson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Ruth Horler | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Hazel Valerie Bowell | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Rev Christine Wendy Coram | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
PETER ANTHONY KEEVILL | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Rev John Hayes | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Michael Andrew Barrow | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Rev Frederick John Carne | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Anna Sims | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Antony John Knight | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Trevor Owen Purches | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|||||
Susan Tandy | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Rev Kathryn Thomas | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Gareth Windsor James | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Sharon Rose Keevill | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Gillian Earley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sally Bown | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Stephen Michael Beck | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Judith Knight | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
David Sydney Pendle | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Rev David William Musgrave | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|||||
Allan David Bain | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|||||
Ian Sims | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Denise Jean Cutlan | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Margaret Hatherell | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Angela Hurford | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Cathy Edge | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
||||
FRANCIS JAMES DAY | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev David Winstanley | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Rev PHILIP STANLEY TURNER | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
DEACON ANNIE TREMBLING | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JULIE SLADE | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Liz Church | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Jan Tate | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
Helen Green | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
Jackie Yates | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JULIE STIDDARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
JILL MARLYN MINERS | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
|
||||
RAY LANSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH JANE BUTTON BA Hons | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRONWYN JOY PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL QUILTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD SIDNEY JOHN PIERCE BSC FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev IAN SOUTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GLYNIS ROSALIND INEZ HULL MA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.