LEEDS SOUTH AND WEST METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Methodist Circuit created in 1/9/2015 covering 23 Methodist churches (including 5 local ecumenical partnerships) across the western half of the Leeds Metropolitan area. We aim to continue our life of witness in accordance with the Our Calling Priorities set out by the Methodist Church: Worship, Learning and Caring, Service, and Evangelism.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£501,664
Roddion a chymynroddion | £175 | |
Weithgareddau elusennol | £452.98k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £22.50k | |
Buddsoddiadau | £26.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£672,520
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £672.52k | |
Arall | £0 |
£21,022 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £672.52k |
Pobl

8 Gweithwyr
61 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- LEEDS (HEADINGLEY AND WEST) CIRCUIT (Enw blaenorol)
- LEEDS, HEADINGLEY METHODIST CIRCUIT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
61 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Joanne Lightowler | Cadeirydd | 04 September 2013 |
|
|||||
John Rodney Strickland | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|
||||
Carol Patricia Hoyle | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|||||
Helen Raw | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Timothy Nicholls | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|||||
Paul Thompson | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Dr Stephen Humphris | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Christine Rachel Andrews | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
John Goacher | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Margaret Ann Tate | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Paul Howard Metcalfe | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Rev MICHELLE SARAH ONYETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
MICHELLE ROCK | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
CAROL SIMPSON | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
CATHERINE ANN BAILEY | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|||||
JEAN MARION GOSLING | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Dr Robert Moore | Ymddiriedolwr | 11 March 2021 |
|
|
||||
Guy Austin-Bride | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Rev Peter Brazier | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev Rachel Ward | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr John Uren | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Dorothy Stefanidis | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Sophie Lockwood | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|
||||
Rev Peter Reasbeck | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
EMMANUEL OIKELOME BA | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|||||
BRAIN LAWRENCE DRAPER | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH MARY BEETHAM | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||
JACQUELINE HILLYARD | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
KIRSTEEN VALENTINE BUTLER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ELLEN CAROL NORMANTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
LINDA MARGARET KELLETT | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
JOHN MARTIN PROCTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
LINDA ANNE STOREY | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PHILIP MAUD BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
SUSAN HOGARTH CERT ED | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
BRIAN THORNTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
FRANCES ANN WOOD | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ROY SHEARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PAULINE PEACOCK | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
MARGARET ANNE METCALFE | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Rev KEITH WILLIAM HUNT | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
stuart westerman | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
DAVID JOHN WOOD | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
VICTORIA HAZEL ROSE | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ALISON ERICA HARTLEY | Ymddiriedolwr | 23 July 2015 |
|
|
||||
VERA ANNE JACKSON | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
AUDREY WILKS | Ymddiriedolwr | 22 July 2015 |
|
|
||||
Professor Gordon Edward Andrews | Ymddiriedolwr | 03 July 2014 |
|
|
||||
Andrea Evers | Ymddiriedolwr | 02 July 2014 |
|
|
||||
Rev Madeleine Elizabeth Andrews | Ymddiriedolwr | 26 September 2012 |
|
|||||
HELEN CATHERINE BOOCOCK | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|||||
JANET TAYLOR | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
||||
PETER MARTIN CORDWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLYNIS CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHARON LESLIE BROCKSOM BA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRED JEWITT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AIDAN JEWITT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SIMON PETER BROCKSOM A.I.L.C | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR EDMUND HAROLD LINFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £437.24k | £431.03k | £632.42k | £1.56m | £501.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £489.70k | £521.57k | £607.18k | £560.74k | £672.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.49k | £343 | £175 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £10.47k | £0 | £22.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £435.72k | £1.55m | £452.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £4.79k | £17.97k | £26.00k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £179.97k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £607.18k | £560.74k | £672.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £6.78k | £19.25k | £38.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £44.98k | £76.00k | £42.99k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £2.25m | £3.15m | £2.99m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £103.13k | £341.95k | £242.49k | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £580.59k | £460.98k | £698.02k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £152.52k | £173.31k | £204.21k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Medi 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Medi 2024 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wesley Road Chapel
Wesley Road
LEEDS
LS12 1UL
- Ffôn:
- 0113 2794816
- E-bost:
- admin@lswmethodists.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window