Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF MARKET HARBOROUGH HOSPITALS

Rhif yr elusen: 500121
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.69k £483 £52.23k £1.15k £1.62k
Cyfanswm gwariant £3.29k £6.09k £2.63k £21.35k £2.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A