ymddiriedolwyr ORPINGTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Selvakumar R Nambinarayanan | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
Deborah May Price | Ymddiriedolwr | 25 July 2024 |
|
|
||||
Dr Emma Maddy | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Franklyn Brew | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Neville John Secular | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Simon David Laurence Jones | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||
Dorrance Palmer | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Charles Victor Stewart | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
Robin Charles Licence | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Anne Margaret Barnes | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
DEBORAH HICKEY | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
||||
JANET HALEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANGELA CAROL EILEEN WILLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLYN ANNE LICENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE FRANCES COTTERELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Christopher John Price | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHANIE BARBARA BOSWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER ALAN LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH DOBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH IRENE WELLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.