Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WOODFORD WELLS

Rhif yr elusen: 1128042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Otis Edward Griffin Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Hannah Weldon Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Karen Watling Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Nersen Pillay Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Matt Jackson Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Rev Marcus Giddy Ymddiriedolwr 12 September 2022
Dim ar gofnod
SHEILA JEANETTE OAKES Ymddiriedolwr 16 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Mary Nunns Ymddiriedolwr 14 June 2021
Dim ar gofnod
NICHOLAS JOHN GRAY Ymddiriedolwr 18 April 2021
THE VENTURERS NORFOLK BROADS CRUISE
Derbyniwyd: Ar amser
Daniel Vickers Ymddiriedolwr 18 April 2021
Dim ar gofnod
Rev Mark Castleton Ymddiriedolwr 30 September 2019
Dim ar gofnod
Terence Newton Stamp Ymddiriedolwr 15 April 2018
Dim ar gofnod
Paul Victor Sherrington Ymddiriedolwr 17 April 2016
Dim ar gofnod
Stella Margaret Redburn BEd ALCM Ymddiriedolwr 26 April 2015
Dim ar gofnod
Josephine Winifred Smith Ymddiriedolwr 27 April 2014
Dim ar gofnod
GILLIAN WENDY HAMPTON Ymddiriedolwr 23 May 2013
GROWING HOPE REDBRIDGE
Cofrestrwyd yn ddiweddar
HEATHER HOUSDEN Ymddiriedolwr 12 March 2012
Dim ar gofnod
Frank Hawkins Ymddiriedolwr 18 May 2011
Dim ar gofnod
ANNE MARIE SACHS Ymddiriedolwr 18 May 2011
Dim ar gofnod
REVEREND PAUL GEORGE HARCOURT MA Ymddiriedolwr
ALL SAINTS CENTENARY TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
KINGDOM POWER TRUST
Derbyniwyd: Ar amser