THE GEORGE O'BRIEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
George's Trust was formed with youth very much in mind. George was a special young man and his two main loves were music and sport . The Trust supports the Teenage Cancer Ward and Research in Southampton University Hospital. Provides small grants to youth projects and the Romsey Abbey Choir in the Romsey & Winchester area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
- GEORGE'S TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE O'BRIEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
ADRIAN ROBERT HUTCHINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINA JOAN HUTCHINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE JENNIFER NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID NEWMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Sarah Riley | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.40k | £4.69k | £8.09k | £12.12k | £18.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.47k | £17.36k | £16.75k | £3.71k | £3.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 01 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF CHORAL SCHOLARSHIPS, EQUIPMENT AND COACHING FOR MEMBERS OF THE ROMSEY ABBEY CHOIR UP TO THE AGE OF EIGHTEEN IN ORDER TO DEVELOP THEIR VOICES TO MATURITY. 2. TO RELIEVE SICKNESS AND PRESERVE THE HEALTH OF TEENAGERS AND YOUNG ADULTS SUFFERING FROM CANCER, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. B) SUPPORTING RESEARC INTO DIAGNOSIS, CONTROL AND TREATMENT OF CANCER IN TEENAGERS AND YOUNG ADULTS. C) SUPPORTING THE DEVELOPMENT AND PROVISION OF RESOURCE CENTRES FOR THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CANCER IN TEENAGERS AND YOUNG ADULTS. 3. TO PROVIDE AND ASSIST IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES TO YOUTH ORGANISATIONS WITHIN THE WINCHESTER & ROMSEY AREA.
Maes buddion
HAMPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Grayling House
Green Hill View
ROMSEY
SO51 8HE
- Ffôn:
- 01794501991
- E-bost:
- info@georgestrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window