WESLEY METHODIST CHURCH READING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are an active congregation of 140 members from a wide range of backgrounds. On Sunday mornings and evenings we meet for worship. We have a thriving Junior Church, with ages from 0 to 18, and share with other East Reading churches in joint youth activities. Small groups for fellowship, Bible study, prayer and church life development meet regularly,and social action projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
76 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Reading
Llywodraethu
- 08 Mawrth 2010: Previously excepted registration
- WESLEY READING (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Martin Pieter Beukes | Cadeirydd | 29 January 2023 |
|
|||||||
Vishal Singh | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||||
Bethany Johanne Finnegan | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||
Victoria Amoah-Fordjour | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||||
Tirivashe Manhera | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|
||||||
Evelyn Asiedu Coffie | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||
Chris Emmanuel Neeraj Preetham | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||
Anita Barbara Abbey-Quaye | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||||
Kenneth Fordjour | Ymddiriedolwr | 26 June 2018 |
|
|
||||||
Julie Marsh | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||||
Peter Jonathan Frank | Ymddiriedolwr | 03 October 2014 |
|
|||||||
Terence John Rowell | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANGELA DIANE MARJORAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Patricia Brown | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
RICHARD GEORGE LANGFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DR STEPHEN APPIAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Anna Ghelli | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Jonathan Howard Brown | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
MARY ANN RUTH LUDLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ALAN DAVID LANGFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.63k | £111.24k | £116.86k | £129.87k | £94.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.40k | £130.28k | £113.96k | £116.23k | £114.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 13 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 06 Awst 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 06 Awst 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESLEY METHODIST CHURCH
84 QUEENS ROAD
READING
RG1 4BW
- Ffôn:
- 01189581505
- E-bost:
- info@wesleychurchreading.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window