ymddiriedolwyr PARISH OF EAST HAM, HOLY TRINITY
Rhif yr elusen: 1127847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Susan Joyce Lucas | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|||||
Neil James Askey | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rev Katherine Ruth Ward | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Bishop Saulo Mauricio de Barros | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Grace H C Santhosham | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Christine Ann Bence | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Balu Santhosham | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rev Paul Anthony Gurnham | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Molara Tarigha | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
||||
HAZEL THOMAS | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|||||
Rev ANN ROSEMARIE EASTER | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|||||
Shirley Biro | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ROBERT KING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR ANDREW BIRO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.