Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST DORMANSLAND, SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 1127745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.78k | £73.81k | £115.58k | £112.16k | £94.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.74k | £82.61k | £111.43k | £98.83k | £110.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £300 | £330 | £528 | £666 | £300 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.70k | £2.50k | £2.00k | £4.00k | £1.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.