ymddiriedolwyr The Parochial Church Council of Godalming Minster
Rhif yr elusen: 1128305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SIMON DOMINIC KENT TAYLOR | Cadeirydd | 15 June 2011 |
|
|||||
WILLIAM BRYANS | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|||||
Malcolm Smith | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|||||
Rev Sheila Samuels | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Michael Hawkey | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Adrian Sadler | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Rev John Patrick Harkin | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Sebastian Cheek | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Janice Arnold | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Richard Dunn | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Leonora Miles | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
David William Chadwick | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Hilary Reeve | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Gavin Harper | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
James Wilson | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ian Tomes | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Patrick Elshen | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
David Wilkin | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Black | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Stephen Kinder | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Patrick Samuels | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
GRAHAM JENMAN SOPP | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|||||
Rev Simon Willetts | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|||||
Dudley Hilton | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Karen Elizabeth Hart | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Martin Lambert | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||
JILL JANSON MACE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.