THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LUKE'S, WEST HOLLOWAY, LONDON

Rhif yr elusen: 1128923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all The provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, including visiting the sick and the bereaved. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups, events and meetings. The provision of a youth club with a Christian ethos. Supporting other charities in the UK and overseas

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £392,712
Cyfanswm gwariant: £386,657

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Islington

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Ebrill 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST. LUKE'S PCC, WEST HOLLOWAY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Paul Adlington Ymddiriedolwr 22 September 2024
THE SHAFTESBURY CHRISTIAN CENTRE DEPTFORD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Sheena Aluinn O'Regan Cruse Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Joseph Henry Humm Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Susannah Charlotte Holland Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Tara Willson Ymddiriedolwr 21 May 2023
CENTRE 404
Derbyniwyd: Ar amser
Rhian Helen Roberts Ymddiriedolwr 07 September 2022
Dim ar gofnod
Bernadette Maria Cagnoni Ymddiriedolwr 05 August 2022
Dim ar gofnod
Ceri Ann Humm Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Jonathan Barnaby Ward Ymddiriedolwr 08 May 2022
Dim ar gofnod
Elizabeth Anne Curran Ymddiriedolwr 21 October 2020
THE LONDON DIOCESAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Daniel Arthur Northam-Jones Ymddiriedolwr 25 April 2019
Dim ar gofnod
Jacqueline Christian Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
Rev Martin Daniel Edward Wroe Ymddiriedolwr 07 January 2016
Dim ar gofnod
Rosemary Frances Sheldon Ymddiriedolwr 29 April 2015
Dim ar gofnod
Dr JOY PATRICIA HINSON PHD Ymddiriedolwr 27 April 2014
THE ROYAL FOUNDATION OF ST KATHARINE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £207.17k £176.70k £164.88k £233.27k £392.71k
Cyfanswm gwariant £169.83k £151.65k £186.66k £260.50k £386.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 07 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 11 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 11 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 13 Tachwedd 2020 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 13 Tachwedd 2020 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Lukes Church
Hillmarton Road
LONDON
N7 9JE
Ffôn:
020 7607 4892