SOLIHULL METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Public acts of worship open to members of the church and non-members. The teaching of Christianity through sermons, courses & groups. Pastoral work including visiting the sick & bereaved. The provision of meetings with a Christian ethos for all ages. Making the premises available to outside organisations & establishing Christian contact wherever possible. Supporting charities in the UK & overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

44 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Solihull
Llywodraethu
- 22 Ionawr 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
44 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Molly Chitokwindo MA | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Karen Jane Handford | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||||
Ian Russell Hancock | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||||||||
Yan Yeung | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||||||||
Peter Anthony Farndon | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|||||||||||
Christine Mary Burr | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||||
Jacqueline Patricia Lancaster | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||||||||
Adeyimka Gbadebo | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||||||||
Abigail Rose Godfree | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Roger Wellings | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Deborah Margaret Install | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Alison Faulkner | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Lawrence James Day | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Cleopas Sibanda | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev Farai Mapamula | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Glen Mullineux MAMScDPhil | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Elizabeth Jayne Pickles BEd | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Richard George Burr BSc | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Sian Louise Musgreave-Spiby BA | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||||||
Graham Stuart Mackenzie | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||||||||
Caroline Elizabeth Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||||
Peter James Austin | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||||
Karen Jayne Robertson | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||||
Catherine Coleman BA Hons | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||||||
SUSAN KATHRYN KELLY | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
||||||||||
Alan Faulkner B.Phil Ed. | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||||||||
FIONA MARY BEADLE | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||
Derek Richard Giles | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||
JANE GARNETT BSC PGCE | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||
Jonathan Tuckey | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||||||||
Diane Webb | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||||
JUDITH ANN LINGARD | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||||||||
CHRISTOPHER TUCKER | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||||||||
ANDREW DAVID HUNT | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||||||||
HELEN JUDITH BANKS | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
||||||||||
PAMELA MARY BEATTIE | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
||||||||||
Rev CHRISTINE GILES | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
|
||||||||||
MRS JENNI KITSON | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|||||||||||
JUDITH FARNDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARJORIE ANNE ROPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
ANN MARGARET POLSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
CHRISTINE LAURA COOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARGERY BENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID ALASTAIR GREY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £496.79k | £219.36k | £258.10k | £301.08k | £324.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.33k | £214.00k | £248.74k | £294.59k | £334.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 24 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 12 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SOLIHULL METHODIST CHURCH
BLOSSOMFIELD ROAD
SOLIHULL
B91 1LG
- Ffôn:
- 01217057367
- E-bost:
- office@solihull-methodist.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window