ymddiriedolwyr SOLIHULL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
41 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Molly Chitokwindo MA | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||||||||
Adeyimka Gbadebo | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||||||||
Yone Shein Yan | Ymddiriedolwr | 30 July 2023 |
|
|
||||||||||
Abigail Rose Godfree | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Deborah Margaret Install | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Roger Wellings | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Alison Faulkner | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||||||
Lawrence James Day | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||||||||
Rev Cleopas Sibanda | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Rev Farai Mapamula | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Sharon Clutterbuck BA, MBA | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||||||
Glen Mullineux MAMScDPhil | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Elizabeth Jayne Pickles BEd | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Richard George Burr BSc | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Sian Louise Musgreave-Spiby BA | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||||||
Graham Stuart Mackenzie | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||||||||
Caroline Elizabeth Hinchliffe | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||||
Peter James Austin | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||||
Karen Jayne Robertson | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||||||||
Catherine Coleman BA Hons | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||||||
SUSAN KATHRYN KELLY | Ymddiriedolwr | 10 June 2018 |
|
|
||||||||||
Alan Faulkner B.Phil Ed. | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||||||||
JANE GARNETT BSC PGCE | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||
FIONA MARY BEADLE | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||
Derek Richard Giles | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||
Jonathan Tuckey | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||||||||
Diane Webb | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||||||
Susan Valerie Bates | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||||||||
JUDITH ANN LINGARD | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||||||||
CHRISTOPHER TUCKER | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||||||||
ANDREW DAVID HUNT | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||||||||
HELEN JUDITH BANKS | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
||||||||||
PAMELA MARY BEATTIE | Ymddiriedolwr | 31 May 2012 |
|
|
||||||||||
Rev CHRISTINE GILES | Ymddiriedolwr | 20 February 2012 |
|
|
||||||||||
MRS JENNI KITSON | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|||||||||||
ANN MARGARET POLSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
CHRISTINE LAURA COOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARGERY BENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
JUDITH FARNDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
MARJORIE ANNE ROPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
DAVID ALASTAIR GREY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.