THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WEMBDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities in and outreach in to the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 11 Chwefror 2009: Previously excepted registration
- ST. GEORGE'S WEMBDON PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dr CHRISTOPHER DAVID EDWARD MOLL | Cadeirydd |
|
||||||
Sally Louise Ackroyd | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Clive Smallwood | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Mark Anthony Casey | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
JULIAN CANN | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
PAUL JONATHON HODGE | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Dr Keith Richard Ballard | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Dr Andrew Douglass | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
SUSAN POW | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
TERENCE MICHAEL ACKROYD | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
GRAHAM RICHARD POW | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
RUSSELL PARSONS | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
SUZANNE ELLEN DEMPSEY | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
KATHERINE MAUDE CANNELL | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
CHRISTINE BRINICOMBE HURST | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Rev Simon Peter Taylor | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.03k | £162.22k | £172.72k | £206.36k | £231.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £168.31k | £171.24k | £165.81k | £220.26k | £233.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.52k | £3.90k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St George's Church Vicarage
12 Greenacre
Wembdon
BRIDGWATER
Somerset
TA6 7RR
- Ffôn:
- 01278423468
- E-bost:
- office@sgw.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window