ymddiriedolwyr SHEFFIELD METHODIST DISTRICT
Rhif yr elusen: 1129363
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gill Newton | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|||||||||||
Rev Julie Coates | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||||||||
McCauley Key | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||||||||
DAVID BURTON | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|||||||||||
Margaret Mwailu | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|||||||||||
Jon Bellfield | Ymddiriedolwr | 09 September 2017 |
|
|
||||||||||
Rev Sean Colin Charles Adair | Ymddiriedolwr | 13 September 2014 |
|
|||||||||||
NEIL HARLAND | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||||||
REV MICK NEAL | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.