ymddiriedolwyr The Parochial Church Council of the Parish of Reading Gateway
Rhif yr elusen: 1128198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nicholas John Hill | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|
||||
Helen Winter | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Romanovsky | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Simon Hodgson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Graham Bettes | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Rev Carol Atkins | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
PETER HORNE | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Simon Louis Vaney | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Caroline Vaney | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Josephine Simmons | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Mary Morrey | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Richard Winter | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Sue Gash | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|
||||
JOAN WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAT NASH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.