THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NEWBURY ST NICOLAS

Rhif yr elusen: 1128145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide regular public worship open to all; To provide sacred space for personal prayer and contemplation; To provide pastoral support for the sick, infirm and bereaved; To teach Christianity through sermons, courses and small groups; To provide Christian support and education for young people; To provide activities for people of all ages; To support other charities in the UK and overseas

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Berkshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Chwefror 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST NICOLAS, NEWBURY, PCC (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST NICOLAS, NEWBURY WITH ST MARY, SPEENHAMLAND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV WILL HUNTER SMART Cadeirydd 05 June 2011
THE MAJENDIE CHARITY FOR THE POOR OF SPEEN
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 107 diwrnod
Rev Simon James Eves Ymddiriedolwr 28 September 2024
Dim ar gofnod
Joyce Margaret Zealey Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Ian Peter Gore Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Paul Lazarus Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Madeline Norman Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Graham Caskie Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Paul Mathew Philip Ymddiriedolwr 30 April 2024
Dim ar gofnod
Rosie Davis Ymddiriedolwr 25 April 2023
Dim ar gofnod
Tristan Rory Lloyd Davies Ymddiriedolwr 25 May 2021
Dim ar gofnod
Richard John Walker Coward Ymddiriedolwr 25 November 2020
COUNT EVERYONE IN
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Janice Macdonald Ymddiriedolwr 10 October 2019
Dim ar gofnod
Christine Vivien Philip Ymddiriedolwr 24 April 2019
Dim ar gofnod
PHILIP STEPHEN JAMES DAVIS Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod
Andrew Laidler Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod
Rev JOY MARIA MAWDESLEY Ymddiriedolwr 09 July 2016
Dim ar gofnod
JONATHAN EDWARD SOUTH Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
SHARON JOY COWARD Ymddiriedolwr 09 September 2013
Dim ar gofnod
VIVIEN GRACE STAUNTON Ymddiriedolwr 03 May 2012
FRIENDS OF HOPE FOR AFRICA MISSIONS
Derbyniwyd: Ar amser
NIGEL CRISPIAN FREEMAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £464.94k £459.03k £480.68k £518.12k £502.13k
Cyfanswm gwariant £510.55k £463.33k £451.95k £463.99k £550.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.04k £1.63k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £453.97k £404.04k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £29.30k £37.17k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £28.61k £52.52k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £3.73k £8.39k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £2.50k £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £71.63k £9.80k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £452.35k £529.86k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £11.64k £20.36k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £5.75k £6.21k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £36.24k £56.94k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A £449.90k £433.26k
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A £0 £0
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A £575.62k £567.16k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A £23.80k £46.80k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 07 Chwefror 2024 99 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 07 Chwefror 2024 99 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 19 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 24 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 24 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Nicolas Church Office
West Mills
NEWBURY
RG14 5HG
Ffôn:
0163547018