Hanes ariannol BECKMINSTER METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1128871
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.06k £113.34k £152.73k £107.67k £132.84k
Cyfanswm gwariant £103.19k £107.16k £116.28k £106.33k £113.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A