THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE GLASCOTE & STONYDELPH TEAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion in the parish the whole mission of the church, pastoral, evangelistic, social and ecumenical.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
172 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 07 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
- GLASCOTE & STONYDELPH PCC (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion Lincoln | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Ann Temple | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Emma Cooley | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Sheila Joyce Thorpe | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Sharron Gray | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Glyn Shaw | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
David Judge | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
REVD Gary Simmons | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Baker | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Marie Richards | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
Deacon Gill Judge | Ymddiriedolwr | 06 September 2014 |
|
|
||||
REV PAT FAULTLESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THELMA ROSE LUKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEIGH DIANE BULL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS. PAT WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR DAVE FAULTLESS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev MICHAEL RAYMOND LE-WORTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.69k | £203.37k | £180.44k | £214.14k | £242.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.17k | £201.41k | £165.64k | £188.24k | £212.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.20k | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFNED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. George's Vicarage
86 Bamford Street
TAMWORTH
B77 2AS
- Ffôn:
- 01827 62612
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window