Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN-AT-HAMPSTEAD
Rhif yr elusen: 1129264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £659.40k | £457.64k | £513.03k | £386.53k | £387.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £564.93k | £519.71k | £470.55k | £387.03k | £379.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £554.82k | N/A | £435.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.04k | N/A | £22.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £751 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.29k | N/A | £54.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £221.45k | N/A | £101.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £524.61k | N/A | £451.09k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.32k | N/A | £19.46k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.20k | N/A | £2.25k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £31.90k | N/A | £63.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.