ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN-AT-HAMPSTEAD
Rhif yr elusen: 1129264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Wigley Evans | Cadeirydd | 29 April 2019 |
|
|||||||||||||||
James Poletyllo | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Nicholas White | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||||||||
Jules Lubbock | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||||||||||
Peter Ginnings | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||||||||||||
Dr Jessica Harland | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||||||||||||
Rev Graham Stuart Dunn | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||||||||||||
SHEENA GINNINGS | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||||||||||||
HAGAR CLIFF | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||||||||||||
Sarah Cheriton-Jones | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||||||||||||
JEAN HARRISON | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||||||||||||
John Barker | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||||||||
Jonathan Charles Siddall | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|||||||||||||||
Jonathan Michael Davey | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||||||||||||
ELIZABETH JANE BEESLEY | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||||||||||||
NICHOLAS MARTIN WALSER | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|||||||||||||||
Inigo Rodney Milman Woolf | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
Dr HANDLEY MICHAEL GAMBRELL STEVENS MA, PhD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
ANGELA MARY GARDNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
ROSEMARY ANNE LOYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||
GAYNOR ANTHIGA BASSEY-FISH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.