Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WINCHESTER

Rhif yr elusen: 1130682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £674.80k £879.29k £731.10k £714.49k £772.91k
Cyfanswm gwariant £720.43k £668.50k £744.17k £708.61k £840.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £633.47k £843.96k £696.08k £684.10k £738.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.66k £1.46k £2.43k £4.03k £5.38k
Incwm - Weithgareddau elusennol £36.32k £33.68k £32.57k £25.73k £26.66k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £357 £203 £25 £633 £2.24k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £133.40k £6.58k £708 £15.43k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £720.43k £668.50k £744.17k £708.61k £840.08k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.48k £1.98k £2.17k £2.64k £2.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £59.83k £90.38k £91.30k £103.99k £87.89k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0