THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WINCHESTER

Rhif yr elusen: 1130682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church. Regular public worship. Provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work. Teaching of Christianity through sermons, courses and small groups.Provision of youth clubs with a Christian ethos. Promotion of Christianity through events & literature distribution. Supporting charities in UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Gorffennaf 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • CHRIST CHURCH PCC, WINCHESTER (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Keith Whale Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Alexander Timothy Ross Ymddiriedolwr 19 May 2024
Dim ar gofnod
Christopher Neil Whittaker Ymddiriedolwr 03 July 2023
Dim ar gofnod
Sam David Stockall Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Margaret Roshane Purdue Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Nathanael Camfield Ymddiriedolwr 21 May 2023
Dim ar gofnod
Alice Victoria Livingston Lewis Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Ella Beatrice Bailey Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Graham Leslie Simpson Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Jonathan Christopher Harber Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Fiona Kate Camfield Ymddiriedolwr 22 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Richard Marcus Roope Ymddiriedolwr 10 May 2022
WINCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
Rachel Jane McIlroy Ymddiriedolwr 11 October 2020
THE THOMAS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Clare Ruth Carson Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Rachel Anne McSparron Ymddiriedolwr 11 October 2020
Dim ar gofnod
Rev Simon James Lee Cansdale Ymddiriedolwr 17 October 2019
Dim ar gofnod
Alan Brewer Ymddiriedolwr 28 April 2019
Dim ar gofnod
Nigel Smith Ymddiriedolwr 28 April 2018
THE WINCHESTER LIDO SPORTS ASSOCIATION
SARA JANE ROOPE Ymddiriedolwr 24 April 2016
Dim ar gofnod
ALISON JANE COULTER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Rev BRIAN ROY WAKELIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £674.80k £879.29k £731.10k £714.49k £772.91k
Cyfanswm gwariant £720.43k £668.50k £744.17k £708.61k £840.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £633.47k £843.96k £696.08k £684.10k £738.62k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £4.66k £1.46k £2.43k £4.03k £5.38k
Incwm - Weithgareddau elusennol £36.32k £33.68k £32.57k £25.73k £26.66k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £357 £203 £25 £633 £2.24k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £133.40k £6.58k £708 £15.43k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £720.43k £668.50k £744.17k £708.61k £840.08k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.48k £1.98k £2.17k £2.64k £2.09k
Gwariant - Sefydliad grantiau £59.83k £90.38k £91.30k £103.99k £87.89k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £5.20k £3.42k £19.18k £20.07k £9.47k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £142.74k £356.44k £367.78k £342.39k £278.51k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £8.78k £9.89k £50.06k £19.68k £12.38k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 04 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 15 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHRIST CHURCH
CHRISTCHURCH ROAD
WINCHESTER
SO23 9SR
Ffôn:
01962854454