Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH WINCHESTER
Rhif yr elusen: 1130682

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Whale | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Alexander Timothy Ross | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Christopher Neil Whittaker | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Sam David Stockall | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Margaret Roshane Purdue | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Nathanael Camfield | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Alice Victoria Livingston Lewis | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ella Beatrice Bailey | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Graham Leslie Simpson | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Christopher Harber | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Fiona Kate Camfield | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Dr Richard Marcus Roope | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
Rachel Jane McIlroy | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Clare Ruth Carson | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rachel Anne McSparron | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Rev Simon James Lee Cansdale | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Alan Brewer | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Nigel Smith | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|||||
SARA JANE ROOPE | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
ALISON JANE COULTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev BRIAN ROY WAKELIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.