THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN'S, WALTON

Rhif yr elusen: 1128490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship.Pastoral work including visiting the sick and the bereaved.Teaching of Christianity. Promotion of Christianity through the staging of events and meetings and distribution of literature.Promoting the whole mission of the Church through provision of activities for senior citizens, parents and toddlers and other special need groups.Supporting charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £200,990
Cyfanswm gwariant: £185,297

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Derby

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Mawrth 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST. JOHN'S PCC, WALTON (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Nick Green Cadeirydd 25 February 2018
Dim ar gofnod
Nigel John Case Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Diana Smith Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Alan Clifford Davies Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
DONALD WALKER Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Curtis Jay Gadsby Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Deborah Fisher Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Elisabeth Stanners Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Josephine Harbidge Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Ian Macleod Ymddiriedolwr 24 April 2023
CHESTERFIELD STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH ON THE BUS
Derbyniwyd: Ar amser
Maurice Cartledge Ymddiriedolwr 24 April 2023
CHESTERFIELD STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Janet Lisa Cresswell Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Bailey Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
David Alan Platt Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Philip Abbott Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £175.88k £167.48k £159.70k £465.23k £200.99k
Cyfanswm gwariant £174.68k £141.42k £136.13k £241.85k £185.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 18 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 18 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 01 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

27 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Johns Church
Walton Back Lane
Walton
CHESTERFIELD
Derbyshire
S42 7LT
Ffôn:
01246 566205