THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH VIRGINIA WATER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Christ Church Parochial Church Council has the responsibility of promoting the whole mission of the Church - pastoral, evangelistic, social and ecumenical. It also has oversight of the financial affairs of Christ Church Virginia Water and maintenance responsibilities for the buildings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
79 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2009: Previously excepted registration
- CHRIST CHURCH VIRGINIA WATER PCC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon David Newman Vibert Dr | Cadeirydd | 18 September 2017 |
|
|||||
Beverley Jane Gilbert | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Steve Payne | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Helen Paula Hall | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Kathleen Blain | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Margaret Perkins | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ben Parker | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
David Thomas | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Matthew Smith | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Roger Andew Blain | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Benjamin David James Stannard | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Pamela Julie Unwin BA HONS | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Akeel Husein Kurban Sachak | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
Rodney John Whitehead | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Rev Jeremy Wallace Brown | Ymddiriedolwr | 04 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £674.40k | £443.77k | £437.84k | £442.28k | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £566.79k | £426.92k | £456.92k | £424.42k | £515.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.88k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £619.13k | N/A | N/A | N/A | £1.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.28k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.17k | N/A | N/A | N/A | £34.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.73k | N/A | N/A | N/A | £8.72k | |
|
Incwm - Arall | £13.10k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.50k | N/A | N/A | N/A | £625.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £566.79k | N/A | N/A | N/A | £380.92k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £95 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.46k | N/A | N/A | N/A | £2.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £68.26k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £247.93k | N/A | N/A | N/A | £273.12k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | N/A | N/A | N/A | £690.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £300.48k | N/A | N/A | N/A | £192.52k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £10.54k | N/A | N/A | N/A | £26.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHRIST CHURCH
CHRISTCHURCH ROAD
VIRGINIA WATER
GU25 4PT
- Ffôn:
- 01344844946
- E-bost:
- office@cc-vw.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window