Ymddiriedolwyr NORTHFIELD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129902

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 689 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Cleopas Sibanda | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|||||||||||
Sheila Addison | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||||||||
Dr BOAZ BEOLUF JANGAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||||||||
Kathryn Collman | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||||||
Precious Nyagumbo | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||||||
Dr Laura-Stella Enonchong | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||
Joyce Yates | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||||
Ping Ting Chen | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|||||||||||
Christine Graham | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||||||||
Colin Capell | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|
||||||||||
Josie Cardall | Ymddiriedolwr | 13 October 2015 |
|
|
||||||||||
Andrew Coldrick | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||||||
Dianne Charles | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||||||||
SHEILA WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||
PAMELA BANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.