Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY AND HOLY TRINITY, BOW (WITH BROMLEY SAINT LEONARD)
Rhif yr elusen: 1130902

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Selvendran | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Lawrence Olsworth-Peter | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Rozalie James | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Beatrix Brown | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Anna Mathew | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Kate Moore | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|
||||
Ruth Davidson | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Andrea Cheevers | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Siobhan Hughes | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rev Andrew Rider | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Dr Amanda Claremont | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Olivette Cole-Wilson | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Chrystabel Austin | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Peter Nicholls | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.