ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. EDMUND,ALLESTREE
Rhif yr elusen: 1128942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN MILLER | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Madeleine Riou Fullerton | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev Rachael Brooks | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Thelma Thompson | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Paul Andrew Smith | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Mary Jack | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
David John Redfern | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVID JACK | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Matthew John Cooper | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Louise Felicity Margaret Whittaker | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
RICHARD WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JAMES FLATMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID GEORGE HALLIWELL MA C ENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK ASHLEY HALLIWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY KENNETH BAILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.