Hanes ariannol MICKLEOVER METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1128907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £207.70k £207.16k £238.50k £289.55k £284.17k
Cyfanswm gwariant £259.62k £223.37k £240.96k £303.83k £303.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £1.38k N/A N/A