FIRING LINE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Firing Line is a joint Regimental Museum of 1st The Queen's Dragoon Guards and The Royal Welsh. Officially opened by HRH Charles, Prince of Wales in June 2010. It is open to the public 362 days of the year and shows the two regiment's history over the past 350 years. Interactive and educational for all ages, it has temporary exhibitions 3 times a year and also has changing gallery displays.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £321,340 o 1 gontract(au) llywodraeth a £24,004 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerdydd
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 257665 CARDIFF CALEDONIAN SOCIETY TRUST FUND
- 08 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
- CARDIFF CASTLE MUSEUM OF THE WELSH SOLDIER (Enw gwaith)
- FIRING LINE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard James Parfitt Dennis | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
COLONEL JEREMY EAMON DOUGLAS PUGHE-MORGAN | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Major Gareth Robert Hughes | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
HOWARD CAMPBELL SMITH | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Brigadier David Wheeler | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
BRIGADIER ALAN STEWART RICHMOND OBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £444.46k | £433.44k | £353.49k | £336.27k | £415.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £411.58k | £307.66k | £312.99k | £421.92k | £344.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £347.93k | N/A | £141.40k | £244.79k | £321.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £217.61k | £109.95k | £23.08k | £24.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 17 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/12/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 11/10/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 APR 2022 as amended on 24 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY, IN EACH CASE ONLY FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE HISTORY, CULTURE AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF: I. QDG AND ITS ANTECEDENT AND SUCCESSOR REGIMENTS; AND II. R WELSH AND ITS ANTECEDENT AND SUCCESSOR REGIMENTS, IN PARTICULAR TO MAINTAIN A MILITARY MUSEUM AND ARCHIVE AND TO PRESERVE AND EXHIBIT TO THE PUBLIC THOSE ARTEFACTS AND ASSETS WHICH ARE ON LOAN FROM THE QDG, THE R WELSH AND THEIR RESPECTIVE MUSEUM TRUSTS (“THE COLLECTION”); (B) TO PROMOTE AN AWARENESS OF THE HISTORY AND ROLE OF THE ARMED FORCES IN THE UNITED KINGDOM, ESPECIALLY THE QDG AND R WELSH, WITH AN AIM OF PROMOTING AN INTEREST AND INVOLVEMENT BY THE PUBLIC WITH BOTH REGIMENTS; AND FURTHER ADVANCING PUBLIC EDUCATION BY ENGAGING WITH THE ARMED FORCES AND VETERAN COMMUNITY IN WALES. NOTHING IN THESE ARTICLES SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CHARITY FOR PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE, IN ACCORDANCE WITH ANY STATUTORY PROVISION REGARDING THE MEANING OF THE WORD ‘CHARITABLE’, OR THE WORDS ‘CHARITABLE PURPOSES’, IN FORCE IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Firing Line Museum
Cardiff Castle Grounds
CARDIFF
CF10 3RB
- Ffôn:
- 02920788370
- E-bost:
- admin@cardiffcastlemuseum.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window