THE COVENTRY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote high standards of planning, urban design and architecture in or affecting Coventry. To preserve and to promote understanding and appreciation of the built landscape and environmental heritage and the history of Coventry. To hold meetings, lectures and exhibitions. To educate public opinion and give appropriate advice and information to enable active citizenship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Coventry
Llywodraethu
- 03 Awst 1970: Cofrestrwyd
- THE COVENTRY CIVIC AMENITY SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Robert Porter | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
John Prevc | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
David John Fry | Ymddiriedolwr | 21 August 2023 |
|
|||||
Dr Timothy John Brown | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
John Goodman | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|||||
Aaron James Law | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Trevor Cornfoot | Ymddiriedolwr | 12 October 2020 |
|
|
||||
PETER WALTERS | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|||||
James Passmore | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
JOHN PAYNE | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
PAUL MADDOCKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70k | £1.69k | £3.03k | £2.36k | £2.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.76k | £1.58k | £2.64k | £2.38k | £2.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 08 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 07 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 23 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 23 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8 JULY 1970 AND AMENDED 2 MAY 1985 AS AMENDED ON 03 APR 2006 AS AMENDED ON 08 APR 2013 AS AMENDED ON 10 DEC 2018 as amended on 12 Apr 2021
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING OBJECTS IN THE AREA COMPRISING THE CITY OF COVENTRY (I) TO PROMOTE THE ENVIRONMENTAL, SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL IMPROVEMENT OF COVENTRY FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE LIVING AND WORKING HERE. (II) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING, URBAN DESIGN AND ARCHITECTURE IN OR AFFECTING COVENTRY (III) TO PRESERVE AND PROMOTE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE BUILT, LANDSCAPE AND ENVIRONMENTAL HERITAGE AND HISTORY OF COVENTRY (IV) TO PROMOTE HIGH QUALITY PUBLIC AMENITIES AND SERVICES FOR THE PEOPLE OF COVENTRY (V) TO PROMOTE HARMONIOUS RELATIONS AMONG THE COMMUNITY OF ALL RACES, BELIEFS AND CULTURES IN COVENTRY
Maes buddion
COVENTRY AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Old Winnings Road
Keresley End
COVENTRY
CV7 8JL
- Ffôn:
- 02476403389
- E-bost:
- info@coventrysociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window