THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SOUTHLAKE ST JAMES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Regular public worship open to all. Pastoral work inc. visiting the sick & bereaved. Teaching Christianity through sermons, courses & small groups. Provision of local youth clubs with a Christian ethos. Working with staff in local schools to deliver RE & assemblies. Mission & evangelism. Supporting charities in UK & overseas. Education and training for Christian and community service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wokingham
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2009: Previously excepted registration
- ST JAMES-ÇÖ CHURCH CENTRE PCC, SOUTHLAKE (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Laurence Robert Smith | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|
||||
Daniel Edward Penny | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Edward Robinson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Brenda Lord BA | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Dr Sukha Ranjan Debnath | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Fiona Dawn Litchfield BAEd/DIPEd | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Christine June Clarke BA | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Alison Morven Mullens | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Elaine Caroline Hawkes | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Catharine Sarah Turton BA HONS | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Nicola Jane Tivey | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|||||
PETER ROBIN CLARKE | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||
Jane Fulford | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
Dr DAVID FULFORD PHD MIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £271.15k | £223.11k | £219.01k | £172.79k | £170.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £238.30k | £210.00k | £247.13k | £226.56k | £178.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. James Church
Kingfisher Drive
Woodley
READING
RG5 3LH
- Ffôn:
- 01189662568
- E-bost:
- office@stjameswoodley.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window