Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF STRATFORD-UPON-AVON

Rhif yr elusen: 1128665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £343.71k £474.12k £524.68k £721.15k £766.48k
Cyfanswm gwariant £450.70k £473.29k £497.47k £611.15k £800.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £40.88k N/A £29.57k £6.73k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £334.99k £330.38k £384.01k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £162.17k £349.02k £330.49k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £27.52k £37.25k £51.98k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £4.49k £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £17.88k £13.33k £52.35k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £334.57k £397.13k £552.98k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £162.90k £214.02k £247.97k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £62.25k £74.96k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £12.48k £7.72k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0